Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Nanna Zophie Møller Karlsen | 19.09.2017 | |
Rasmus Bruun Wichmann Kamphøvener | 19.09.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VPK Holding ApS (CVR 43098764) | NORMAL | 26.03.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VPK Holding ApS (CVR 43098764) | 08.03.2022 | 25.03.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Rasmus Bruun Wichmann Kamphøvener | 11.10.2021 | 26.03.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |