Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Svensson | 29.06.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Marthinsen Petersen | 01.12.2022 | 29.06.2023 | adm. dir |
Peter Svensson | 29.09.2022 | 01.12.2022 | adm. dir |
Sebastian Alexander Guldstøv Melchiorsen-Bowall | 30.03.2022 | 29.09.2022 | direktør |
Vigga Louise Svensson | 20.09.2017 | 30.03.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birger Henrik Schmidt | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Vigga Louise Svensson | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Iver Winther | 30.03.2022 | formand |