Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Jonas George Ingerslev Roberts (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-22 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Legale ejere: Jonas George Ingerslev Roberts (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Navne: JGIR Invest IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Reelle ejere: Jonas George Ingerslev Roberts (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Stiftere: Jonas George Ingerslev Roberts (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Personal Fitness ApS. (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Direktion: Jonas George Ingerslev Roberts (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-22 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Legale ejere: Jonas George Ingerslev Roberts (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Navne: JGIR Invest IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Reelle ejere: Jonas George Ingerslev Roberts (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Stiftere: Jonas George Ingerslev Roberts (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Vedtægter: 2017-09-22 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)