Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesdorpfsvej 63, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tesdorpfsvej 63, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesdorpfsvej 63, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tesdorpfsvej 63, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesdorpfsvej 63, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Thomas Alle 11, 4. tv., 1824 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Thomas Alle 11, 4. tv., 1824 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-09-11 tilføjes Direktion: Rune Petersen (direktør) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsaktivitet og konsulentvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-11 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Legale ejere: Rune Petersen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Navne: R. Petersen ApS (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Reelle ejere: Rune Petersen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Stiftere: Rune Petersen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Vedtægter: 2017-09-11 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-22)