Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningsholmvej 26, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Direktion: Tenna Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-21 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Hovedbranche: Fysio- og ergoterapeuter (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Legale ejere: Tenna Madsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Navne: Autoriseret fysioterapeut Tenna Madsen IVS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Reelle ejere: Tenna Madsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Stiftere: Tenna Madsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningsholmvej 26, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Direktion: Tenna Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve fysioterapeutvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-21 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Hovedbranche: Fysio- og ergoterapeuter (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Legale ejere: Tenna Madsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Navne: Autoriseret fysioterapeut Tenna Madsen IVS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Reelle ejere: Tenna Madsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Stiftere: Tenna Madsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Vedtægter: 2017-09-21 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-29)