Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Legale ejere | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-16 fjernes Direktion: Karl Hampus Jakobsson (direktør) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 tilføjes Legale ejere: Foobar Technologies Iceland ehf. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-12-10 fjernes Legale ejere: Foobar Technologies II ApS (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-12-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 5.377,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Nordic Makers Invest 14 ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Nordic Makers Invest 14 IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 115,70 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-09-22 tilføjes Legale ejere: Foobar Technologies II ApS, Grey Herring, Suppedas, Hajak, Riskornet AB, Byrenius Consulting AB (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2017-09-22 fjernes Legale ejere: Nordic Makers Management IVS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-21 tilføjes Legale ejere: Nordic Makers Management IVS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-22 tilføjes Reelle ejere: Karl Hampus Jakobsson (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Direktion: Karl Hampus Jakobsson (direktør) (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2017-09-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og industri herunder gennem holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-21 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 110,70 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-21 tilføjes Navne: Nordic Makers Invest 14 IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-09-21 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Stiftere: Nordic Makers Management IVS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2017-09-21 tilføjes Vedtægter: 2017-09-21 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-28)