Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Refarmed ApS. (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 20, 3. 1., 2300 København S (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-18 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Legale ejere: Camilla Vibeke Enge (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Navne: Refarmed Holding ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Reelle ejere: Camilla Vibeke Enge (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Stiftere: Joah Andreas Illum Pinje (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2024-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-12-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-12-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-26)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Camilla Vibeke Enge (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-07 tilføjes Legale ejere: Camilla Vibeke Enge (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Joah Andreas Illum Pinje (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-07 tilføjes Reelle ejere: Camilla Vibeke Enge (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2019-05-07 fjernes Reelle ejere: Joah Andreas Illum Pinje (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-06 fjernes Reelle ejere: Camilla Vibeke Enge (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Camilla Vibeke Enge, Joah Andreas Illum Pinje (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 20, 3. 1., 2300 København S (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Direktion: Camilla Vibeke Enge (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-18 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Legale ejere: Joah Andreas Illum Pinje (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2017-09-18 tilføjes Navne: Refarmed Holding ApS (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Stiftere: Joah Andreas Illum Pinje (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 medlem af direktionen. (offentliggjort 2023-12-26)
Den 2017-09-18 tilføjes Vedtægter: 2017-09-18 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2017-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-26)