Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Gram Wiewiura | 01.10.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Jensen | 27.09.2002 | 30.09.2015 | direktion |
Jørgen Schmidt Dalsgaard Jensen | 30.12.1971 | 27.09.2002 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Gram Wiewiura | 21.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lene Boutrup Wiewiura | 21.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peer Pommergaard Jessen | 30.12.1971 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Schmidt Dalsgaard Jensen | 30.12.1971 | 21.11.2017 | bestyrelse |
Alice Jensen | 30.12.1971 | 21.11.2017 | bestyrelse |
Jesper Dalsgaard Jensen | 30.12.1971 | 04.12.2001 | bestyrelse |