Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Anders Osvald Hertzberg (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2017-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ONE VISION ApS. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: ONE VISION ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ONE VISION ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: La Cours Vej 12, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 6, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 6, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-09-20 tilføjes Direktion: Anders Osvald Hertzberg (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Legale ejere: Anders Osvald Hertzberg (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-20 tilføjes Navne: AOH Holding ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Reelle ejere: Anders Osvald Hertzberg (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Stiftere: Anders Osvald Hertzberg (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Vedtægter: 2017-09-20 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)