Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skotterupgade 18, 4., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Binavne: Sabbataar.dk IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Direktion: Mads Kjær Rodil (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-14 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Hjemmeside: www.sabbataar.dk (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Legale ejere: Proton Ventures IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Navne: Sabbatår IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Reelle ejere: Mads Kjær Rodil (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Stiftere: Proton Ventures IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skotterupgade 18, 4., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 32, 2. th., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 32, 2. th., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 3, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: rodil@protonmail.com (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Kontaktoplysninger: rodil@protonmail.com (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: sabbataar@mail.dk (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 3, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønvangen 92, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønvangen 92, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-09-14 tilføjes Binavne: Sabbataar.dk IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Direktion: Mads Kjær Rodil (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive internetportal/internethandel, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-14 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Hjemmeside: www.sabbataar.dk (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sabbataar@mail.dk (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2017-09-14 tilføjes Legale ejere: Proton Ventures IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Navne: Sabbatår IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Reelle ejere: Mads Kjær Rodil (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Stiftere: Proton Ventures IVS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Vedtægter: 2017-09-14 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2017-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-09)