Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Direktion: Dennis Nickolaj Thun (direktør) (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-19 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: dt@dt-bro.dk (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Legale ejere: Dennis Nickolaj Thun (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Navne: Brolæggerne ApS (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Reelle ejere: Dennis Nickolaj Thun (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Stiftere: Dennis Nickolaj Thun (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2020-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 34, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Direktion: Dennis Nickolaj Thun (direktør) (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed inden for brolægning, byggebranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-19 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: dt@dt-bro.dk (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Legale ejere: Dennis Nickolaj Thun (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Navne: Brolæggerne ApS (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Reelle ejere: Dennis Nickolaj Thun (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Stiftere: Dennis Nickolaj Thun (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-07)