Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 57, 4. 5., 2300 København S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Binavne: Global Engineering IVS, Freelance Engineers IVS, Design & Development Services IVS, Design & Development Engineers IVS, LP Mechanical Design IVS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-17 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Legale ejere: Jacob Rubæk Christensen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Navne: LP Engineering Services IVS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Stiftere: Lars Peter Strange Vognsen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-12 Statstidende Dekret
Den 2022-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Jacob Rubæk Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-10-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 57, 4. 5., 2300 København S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhusvænget 44, 2990 Nivå (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 tilføjes Direktion: Jacob Rubæk Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2020-01-30 fjernes Direktion: Lars Peter Strange Vognsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: lpsv96@gmail.com (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-11-22 tilføjes Legale ejere: Jacob Rubæk Christensen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2019-11-22 fjernes Legale ejere: Lars Peter Strange Vognsen (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhusvænget 44, 2990 Nivå (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddekrogen 7, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-10-17 tilføjes Binavne: LP Mechanical Design IVS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-10-16 fjernes Binavne: Global Engineering Services IVS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Navne: LP Engineering Services IVS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-10-16 fjernes Navne: Engineering Services IVS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Vedtægter: 2017-10-17 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddekrogen 7, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-09-17 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Binavne: Global Engineering Services IVS, Global Engineering IVS, Freelance Engineers IVS, Design & Development Services IVS, Design & Development Engineers IVS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-17 tilføjes Direktion: Lars Peter Strange Vognsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2017-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge konsulent tjenester og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-17 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: lpsv96@gmail.com (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2017-09-17 tilføjes Legale ejere: Lars Peter Strange Vognsen (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2017-09-17 tilføjes Navne: Engineering Services IVS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Stiftere: Lars Peter Strange Vognsen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Vedtægter: 2017-09-17 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2017-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)