Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 29, 1. tv., 8751 Gedved (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Hjemmeside: restaurantschmidt.dk (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@restaurantschmidt.dk (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Legale ejere: Kristian Stig Schmidt (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Navne: Café og Restaurant Schmidt ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Reelle ejere: Kristian Stig Schmidt (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Stiftere: Kristian Stig Schmidt (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-11-20 Statstidende Dekret
Den 2021-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Kristian Stig Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 29, 1. tv., 8751 Gedved (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oventoften 20, 8751 Gedved (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2020-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2020-08-10 tilføjes Navne: Café og Restaurant Schmidt ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2020-08-09 fjernes Navne: Sørensen & Schmidt IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-10 tilføjes Vedtægter: 2020-08-10 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2020-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2020-08-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oventoften 20, 8751 Gedved (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Onsholtvej 50, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Onsholtvej 50, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Onsholtvej 50, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Onsholtvej 50, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-07 tilføjes Hjemmeside: restaurantschmidt.dk (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@restaurantschmidt.dk (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Kristian Stig Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Kristian Stig Schmidt (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Kristian Stig Schmidt (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Navne: Sørensen & Schmidt IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2017-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Stiftere: Kristian Stig Schmidt (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-11)