Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 94, 4. 46., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-14 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-12-07 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Legale ejere: Ogihara Holding ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Navne: Ogihara ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Reelle ejere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Stiftere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Marc Ogihara Thorsén (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-12-07 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Marc Ogihara Thorsén (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Marc Ogihara Thorsén (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-10-03 tilføjes Legale ejere: Ogihara Holding ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-10-03 fjernes Legale ejere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-09-25 tilføjes Navne: Ogihara ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-09-24 fjernes Navne: TASEC GROUP IVS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmbladsgade 94, 4. 46., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 23, 4. tv., 1411 København K (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 23, 4. tv., 1411 København K (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 23, 4. tv., 1411 København K (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-09-25 tilføjes Legale ejere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-24 fjernes Legale ejere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Legale ejere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 23, 4. tv., 1411 København K (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-09-14 tilføjes Direktion: Marc Ogihara Thorsén (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-09-14 tilføjes Formål: Virksomhedens hovedformål er at drive konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-14 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Navne: TASEC GROUP IVS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Reelle ejere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Stiftere: Marc Ogihara Thorsén (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2017-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-09-14 tilføjes Vedtægter: 2017-09-14 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)