Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 16, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 13, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: L. RASMUSSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: NAVACO ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-12-30 fjernes Legale ejere: L. RASMUSSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Leif Hess Rasmussen (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Hess Rasmussen (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-12-30 fjernes Reelle ejere: Leif Hess Rasmussen (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Hess Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-18 tilføjes Direktion: Leif Hess Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-26 fjernes Bestyrelse: Vibeke Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-24 tilføjes Legale ejere: L. RASMUSSEN CONSULT ApS, NAVACO ApS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-02-24 fjernes Legale ejere: VIBEKE MUNK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-23 fjernes Legale ejere: NAVACO ApS, L. RASMUSSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-24 tilføjes Reelle ejere: Leif Hess Rasmussen, Henrik Hess Rasmussen (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-02-24 fjernes Reelle ejere: Vibeke Munk (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-23 fjernes Reelle ejere: Leif Hess Rasmussen, Henrik Hess Rasmussen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-21 fjernes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 13, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 17, 3200 Helsinge (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-06 tilføjes Direktion: Leif Hess Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2018-06-06 fjernes Direktion: Vibeke Munk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-11 tilføjes Navne: Munk & Rasmussen ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-10 fjernes Navne: Gaialife Production ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-11 tilføjes Vedtægter: 2018-01-11 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-15 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: L. RASMUSSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-12-15 fjernes Legale ejere: LYNGDAL INVEST ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-15 tilføjes Reelle ejere: Leif Hess Rasmussen, Henrik Hess Rasmussen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-12-15 fjernes Reelle ejere: Jenny Nejstgaard Braat, Michael Kock (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-14 fjernes Reelle ejere: Leif Hess Rasmussen, Henrik Hess Rasmussen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 17, 3200 Helsinge (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-09-06 tilføjes Direktion: Vibeke Munk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er løsning af produktions- og pakkeopgaver samt udlejning af fleksibel arbejdskraft. Andre sociale tiltag som skaber arbejdspladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-06 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Legale ejere: LYNGDAL INVEST ApS, NAVACO ApS, VIBEKE MUNK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-09-06 tilføjes Navne: Gaialife Production ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-09-06 tilføjes Reelle ejere: Leif Hess Rasmussen, Henrik Hess Rasmussen, Jenny Nejstgaard Braat, Michael Kock, Vibeke Munk (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Stiftere: VIBEKE MUNK HOLDING ApS, NAVACO ApS, LYNGDAL INVEST ApS (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Vedtægter: 2017-09-06 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-19)