Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2017-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2017-09-04 tilføjes Bestyrelse: Simon Krogh (formand) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Direktion: Gudmund Tyge Korsgaard (direktør) (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som komplementar i Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-04 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Legale ejere: Fonden DSK Invest I GP (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Navne: Komplementarselskabet for Den Sociale Kapitalfond Invest I ApS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Stiftere: Fonden DSK Invest I GP (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-18)