Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østrigsgade 32, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Direktion: Frede Høegh Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-17 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Legale ejere: Frede Høegh Pedersen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Navne: Portalland IVS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Reelle ejere: Frede Høegh Pedersen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Stiftere: Frede Høegh Pedersen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2022-07-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fotografland ApS. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østrigsgade 32, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Direktion: Frede Høegh Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-17 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Legale ejere: Frede Høegh Pedersen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Navne: Portalland IVS (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Reelle ejere: Frede Høegh Pedersen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Stiftere: Frede Høegh Pedersen (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Vedtægter: 2017-09-17 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2017-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-20)