Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 37, 2. mf., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-15 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Legale ejere: Mads Meyer-Obel, Jonas Bernchou Sakhavatian Nielsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Navne: FitWearPLUS IVS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Reelle ejere: Mads Meyer-Obel, Jonas Bernchou Sakhavatian Nielsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Stiftere: Mads Meyer-Obel, Jonas Bernchou Sakhavatian Nielsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Mads Meyer-Obel (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 37, 2. mf., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Direktion: Mads Meyer-Obel (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-15 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 18.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Legale ejere: Mads Meyer-Obel, Jonas Bernchou Sakhavatian Nielsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Navne: FitWearPLUS IVS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Meyer-Obel, Jonas Bernchou Sakhavatian Nielsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Stiftere: Mads Meyer-Obel, Jonas Bernchou Sakhavatian Nielsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-09-15 tilføjes Vedtægter: 2017-09-15 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)