Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: N P Danmarksvej 119, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Direktion: Min Wu (direktør) (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-17 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Legale ejere: Min Wu (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Navne: Min Wu IVS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Reelle ejere: Min Wu (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Stiftere: Min Wu (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: MATTERBY APS. (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: N P Danmarksvej 119, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Direktion: Min Wu (direktør) (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-17 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Legale ejere: Min Wu (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Navne: Min Wu IVS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Reelle ejere: Min Wu (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Stiftere: Min Wu (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Vedtægter: 2017-09-17 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-25)