Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2021-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Binavne: coffNgo ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Navne: Bellas CoffeeLab ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-15 fjernes Navne: coffNgo IVS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 72, 1. mf., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 3, 5320 Agedrup (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: belinay@coffngo.dk (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@coffngo.dk (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morbærhaven 3, 5320 Agedrup (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingstrupvænget 65, 1. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@coffngo.dk (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingstrupvænget 65, 1. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2017-09-16 tilføjes Direktion: Tuba Belinay Dölek (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge kaffe, the, juice samt smoothies og andre lette anretninger. (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-16 (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Hjemmeside: www.coffngo.dk (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Legale ejere: Tuba Belinay Dölek (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Navne: coffNgo IVS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Reelle ejere: Tuba Belinay Dölek (offentliggjort 2017-09-17)
Den 2017-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Stiftere: Tuba Belinay Dölek (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Vedtægter: 2017-09-16 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2017-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-16)