Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 9, 4622 Havdrup (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Stine Hemmer-Havnsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-11 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Legale ejere: Stine Hemmer-Havnsgaard, Kamilla Madsen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Navne: Bridenista IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Reelle ejere: Stine Hemmer-Havnsgaard, Kamilla Madsen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Stiftere: Stine Hemmer-Havnsgaard, Kamilla Madsen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdsvej 9, 4622 Havdrup (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Direktion: Stine Hemmer-Havnsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en online platform for brude samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-11 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Legale ejere: Stine Hemmer-Havnsgaard, Kamilla Madsen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Navne: Bridenista IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Reelle ejere: Stine Hemmer-Havnsgaard, Kamilla Madsen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Stiftere: Stine Hemmer-Havnsgaard, Kamilla Madsen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Vedtægter: 2017-09-11 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)