Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Louis Johan Hesselholt | 13.09.2017 | |
Victoria Cecilia Bernier Feliciano | 13.09.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
RIO FRIO S.A.S. | 16.07.2021 | 20.12.2022 | 90,00-99,99% | 0,00 % |
RIO FRIO S.A.S. | 10.01.2021 | 15.07.2021 | 66,67-89,99% | 0,00 % |
Louis Johan Hesselholt | 13.09.2017 | 09.01.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Victoria Cecilia Bernier Feliciano | 13.09.2017 | 09.01.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HIRSHOLMEN HANDELSKOMPAGNI A/S (CVR 31785979) | NORMAL | 13.09.2017 | 100,00% | 100,00% |