Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christoffer Møller Kristensen | 24.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johan Herold Højgaard | 08.09.2017 | 09.05.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Levring Laursen | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Yuri Rudolf Urlic Skov | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bo Helligsøe | 23.08.2024 | formand |
Stig Balsby Jørgensen | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Yuri Rudolf Urlic Skov | 16.06.2022 | 05.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Bech Andersen | 19.02.2018 | 23.08.2024 | formand |
Klaus Westergaard Sørensen | 08.09.2017 | 23.08.2023 | næstformand |
Johan Herold Højgaard | 08.09.2017 | 16.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Skov Carlsen | 08.09.2017 | 19.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Hedeager | 08.09.2017 | 19.02.2018 | formand |