Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-21 tilføjes Legale ejere: Jens Weien Svendsen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 fjernes Legale ejere: Ole Weien Svendsen (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-20 fjernes Reelle ejere: Ole Weien Svendsen (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Selskabet af 13. september 2017 ApS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Selskabet af 13. september 2017 IVS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-07-06 tilføjes Direktion: Jens Weien Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 fjernes Direktion: Ole Weien Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Reelle ejere: Ole Weien Svendsen (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2017-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørsholm Park 5, 2. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 28, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 28, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Direktion: Ole Weien Svendsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2017-09-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-13 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Legale ejere: Ole Weien Svendsen, JWS - Accounting ApS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2017-09-13 tilføjes Navne: Selskabet af 13. september 2017 IVS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Stiftere: Ole Weien Svendsen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Vedtægter: 2017-09-13 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-14)