Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holtec A/S. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2020-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: HS-TEC ApS. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Holtec Automatic A/S. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2023-09-18 tilføjes Legale ejere: SØREN SKYTTE JENSEN HOLDING ApS, SBRJ. Holding ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-09-17 fjernes Legale ejere: SØREN SKYTTE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-09-14 tilføjes Legale ejere: God Vind Invest ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-09-18 tilføjes Reelle ejere: Søren Skytte Jensen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-09-17 fjernes Reelle ejere: Søren Skytte Jensen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: SØREN SKYTTE JENSEN HOLDING ApS, Maarssø Invest ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: SØREN SKYTTE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingsundvej 2, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnevænget 38, 6870 Ølgod (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Skytte Jensen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevænget 38, 6870 Ølgod (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Direktion: Søren Skytte Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Legale ejere: SØREN SKYTTE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2017-09-12 tilføjes Navne: Holtec Holding 2017 ApS (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Stiftere: SØREN SKYTTE JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Vedtægter: 2017-09-12 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-14)