Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Morten Rahbek Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Morten Rahbek ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-07-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Morten Rahbek ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2019-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Grøn Ejendomme og Invest ApS. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Morten Rahbek Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 177, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Direktion: Morten Rahbek (direktør) (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-13 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Legale ejere: Morten Rahbek (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Navne: Morten Rahbek Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-09-13 tilføjes Reelle ejere: Morten Rahbek (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Stiftere: Morten Rahbek (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Vedtægter: 2017-09-13 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-13)