Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 146, 2. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-13 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Legale ejere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Navne: Alboz IVS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Reelle ejere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Stiftere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2021-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2021-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 Statstidende Dekret
Den 2021-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-10 fjernes Direktion: Nadir Rusiti (direktør) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 146, 2. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 146, 2. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-16 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2018-08-15 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-11-07 tilføjes Legale ejere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-11-06 fjernes Legale ejere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 146, 2. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2017-09-13 tilføjes Direktion: Nadir Rusiti (direktør) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport og levering af mad samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-13 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Legale ejere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-09-13 tilføjes Navne: Alboz IVS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Reelle ejere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Stiftere: Nadir Rusiti (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Vedtægter: 2017-09-13 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2017-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-13)