Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ungarnsgade 4, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Bestyrelse: Alireza Kashani Pour (formand) (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Binavne: Nikkar Qazvin IVS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Direktion: Alireza Kashani Pour (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Legale ejere: Alireza Kashani Pour (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Navne: Nikkar IVS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Reelle ejere: Alireza Kashani Pour (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Stiftere: Alireza Kashani Pour (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-10-01 tilføjes Bestyrelse: Alireza Kashani Pour (formand) (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Alireza Kashani Pour (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Alireza Kashani Pour (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Alireza Kashani Pour (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ungarnsgade 4, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Binavne: Nikkar Qazvin IVS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Formål: Nikkar Qazvin is active in various segments of the market. Nikkar Qazvin hold a series of companies in the IT related sector. (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Navne: Nikkar IVS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Stiftere: Alireza Kashani Pour (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Vedtægter: 2017-09-12 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-28)