Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Revisor | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Binavne | Navne | Revision fravalgt | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tecma Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2024-04-28 tilføjes Reelle ejere: Lasse Grejsen Krogh (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-28 tilføjes Legale ejere: LGK Holding ApS, BOSS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-27 fjernes Legale ejere: LGK Holding ApS, BOSS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-02-08 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-15 tilføjes Legale ejere: BOSS HOLDING ApS, P.K Holding ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2022-11-14 fjernes Legale ejere: BOSS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-26 tilføjes Direktion: Lasse Grejsen Krogh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-26 tilføjes Vedtægter: 2022-09-26 (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-19 tilføjes Binavne: B Tag ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-06 tilføjes Navne: Tecma Tag ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-05 fjernes Navne: B Tag ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-06 tilføjes Vedtægter: 2022-04-06 (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-01-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebakken 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-04-28 tilføjes Legale ejere: BOSS HOLDING ApS, LGK Holding ApS, Anders Boss Holding ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-04-27 fjernes Legale ejere: BOSS HOLDING ApS, LGK Holding ApS, Anders Boss Holding ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-28 tilføjes Reelle ejere: Jacob Boss Nielsen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2021-04-27 fjernes Reelle ejere: Jacob Boss Nielsen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebakken 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dons Byvej 33, 6051 Almind (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-05 tilføjes Legale ejere: LGK Holding ApS, Anders Boss Holding ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-07-05 tilføjes Reelle ejere: Jacob Boss Nielsen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-07-04 fjernes Reelle ejere: Jacob Boss Nielsen (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dons Byvej 33, 6051 Almind (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 13, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 13, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-07 tilføjes Direktion: Jacob Boss Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive håndværksvirksomhed samt anden efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Legale ejere: BOSS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Navne: B Tag ApS (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2017-09-07 tilføjes Reelle ejere: Jacob Boss Nielsen (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2017-09-07 tilføjes Stiftere: BOSS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-12)