Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rachid Jabbar(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nina Sielemann Hansen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nina Sielemann Hansen | 23.08.2019 | |
Rachid Jabbar | 23.08.2019 | Vagtelvej 19, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Psykiater Nina Hansen | 42682667 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
goSolar Holding ApS | 38927493 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.09.2019 | 0,76 (km) | Duevej 42, 2000 Frederiksberg | Vagtelvej 19, 2000 Frederiksberg |
goSolar Holding ApS. |
Sidst opdateret den 24.09.2021 og angivet som gældende fra 21.09.2021 (1109 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GOSMO HOLDING ApS | 27985637 |
GoSmoke.dk ApS | 36564598 |
Go Smoke ApS | 36564598 |
GoSmoke ApS | 36564598 |
Gosney v/Jonathan Gosney | 42362581 |
goSolar Holding IVS | 38927493 |
goSolar IVS | 38929461 |
Gospel 2U | 34637237 |
Gospel4all | 33452179 |
Gospel D'light | 29901341 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachid Jabbar(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nina Sielemann Hansen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rachid Jabbar(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nina Sielemann Hansen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sum | 0 | 3 | 2 | 8 |
Pct. | 0 % | 23 % | 15 % | 62 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |