Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Mads Pejstrup Schilder-Scheibye (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2017-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MS TOTALENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MPST Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2021-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Luksusgaspejs ApS. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLUM GULVE ApS. (offentliggjort 2022-07-24)
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Mads Pejstrup Schilder-Scheibye (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Direktion: Mads Pejstrup Schilder-Scheibye (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2017-09-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter i dattervirksomheder. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-11-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-04 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mstotalentreprise@gmail.com (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Legale ejere: Mads Pejstrup Schilder-Scheibye (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Navne: MPST Holding ApS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Reelle ejere: Mads Pejstrup Schilder-Scheibye (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-04 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Stiftere: Mads Pejstrup Schilder-Scheibye (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)