Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydegårdsvej 27, 2760 Måløv (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 15, 2791 Dragør (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 tilføjes Navne: Ways Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-18 fjernes Navne: Inqubated Europe ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Frank Lund Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Florian Ben Johannes Krueger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Florian Ben Johannes Krueger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Frank Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-09-16 tilføjes Reelle ejere: Frank Lund Nielsen, Sven Peter Wittsten (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-09-15 fjernes Reelle ejere: Frank Lund Nielsen (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: Haverdahl ApS (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-09-15 fjernes Legale ejere: Frank Lund Nielsen (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2021-08-27 tilføjes Navne: Inqubated Europe ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-08-26 fjernes Navne: Shopdoor Holding ApS (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-08-27 tilføjes Vedtægter: 2021-08-27 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 15, 2791 Dragør (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Norskekrogen 10, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 tilføjes Navne: Shopdoor Holding ApS (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-06-23 fjernes Navne: Shopdoor Holding IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2021-08-29)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-05-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norskekrogen 10, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2017-09-10 tilføjes Direktion: Frank Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2017-09-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed vedrørende investering, handel, rådgivning, service, produktion og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-10 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Legale ejere: Frank Lund Nielsen (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2017-09-10 tilføjes Navne: Shopdoor Holding IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-09-10 tilføjes Reelle ejere: Frank Lund Nielsen (offentliggjort 2021-10-03)
Den 2017-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Stiftere: Frank Lund Nielsen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-10 tilføjes Vedtægter: 2017-09-10 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)