Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 27, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Binavne: Transportform.dk ApS, Transportform.de ApS, Transportform.com ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Direktion: Jesper Brønnum Johansen (direktør) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-11 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Legale ejere: Nali Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Navne: Transportform ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Reelle ejere: Jesper Brønnum Johansen (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Stiftere: Nali Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Brønnum Johansen (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Mark Kristensen (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Con-Linq Holding ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Jesper Brønnum Johansen (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-14 tilføjes Reelle ejere: Mark Kristensen (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 76.923,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Con-Linq Holding ApS, Nali Holding IVS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-08-13 fjernes Legale ejere: Nali Holding IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønsbergvej 27, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Binavne: Transportform.dk ApS, Transportform.de ApS, Transportform.com ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Direktion: Jesper Brønnum Johansen (direktør) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive webportal på internettet og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-11 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Legale ejere: Nali Holding IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-09-11 tilføjes Navne: Transportform ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Reelle ejere: Jesper Brønnum Johansen (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2017-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Stiftere: Nali Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Vedtægter: 2017-09-11 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-15)