Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Binavne | Formål | ||||
Bibranche | Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-23 tilføjes Direktion: Rasmus Helms Gjernmark (direktør) (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-20 tilføjes Binavne: K.H. Logistik ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-18 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-18 tilføjes Legale ejere: ALKP Holding ApS, RHG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-18 fjernes Legale ejere: MM HOLDING af 2017 IVS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-17 fjernes Legale ejere: ALKP Holding ApS, RHG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-18 tilføjes Vedtægter: 2020-03-18 (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-18 fjernes Reelle ejere: Mikkel Mørkeberg (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: ALKP Holding ApS, RHG HOLDING ApS, MM HOLDING af 2017 IVS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Mørkeberg, Allan Bruno Kofod, Rasmus Helms Gjernmark (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: MM HOLDING af 2017 IVS, ALKP Holding ApS (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-03-31 fjernes Reelle ejere: Mikkel Mørkeberg, Allan Bruno Kofod (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: MM HOLDING af 2017 IVS, ALKP Holding ApS (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: RHG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: MM HOLDING af 2017 IVS, ALKP Holding ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Mørkeberg, Allan Bruno Kofod (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Rasmus Helms Gjernmark (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-12-30 fjernes Reelle ejere: Mikkel Mørkeberg, Allan Bruno Kofod (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wittenberggade 25, st., 2300 København S (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Binavne: Early Budburst ApS, D´uva Danmark ApS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Direktion: Allan Bruno Kofod (direktør) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med drikkevarer mm. samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2017-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-08 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Legale ejere: MM HOLDING af 2017 IVS, ALKP Holding ApS, RHG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-08 tilføjes Navne: Grapes ApS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Mørkeberg, Allan Bruno Kofod, Rasmus Helms Gjernmark (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Stiftere: RHG HOLDING ApS, MM HOLDING af 2017 IVS, ALKP Holding ApS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Vedtægter: 2017-09-08 (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2017-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)