Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM FALKEVEJ K/S. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM GUG K/S. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM Gavlhusene K/S. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM Oasen Vest ApS. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nygaard Lindholm Strand I K/S. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM Oasen Øst ApS. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2020-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: CALUM Tilst ApS. (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CALUM Vestbjerg ApS. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2024-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-01-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Cato Peter Meulengracht Barslund (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Henrik Calum alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Felden Calum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og køb, salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@calum.dk (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: CALUM CAPITAL A/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Navne: CALUM Boligejendomme A/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Stiftere: CALUM CAPITAL A/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)