Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Hjemmeside | Binavne | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-21 fjernes Bestyrelse: John Frederik Siegstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Bestyrelse: Jonas Tetzschner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-07 fjernes Bestyrelse: Jesper Kilbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kilbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-06-10 fjernes Bestyrelse: Eyvind Sigurður Jónsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-10 tilføjes Direktion: Jesper Kilbæk (direktør) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-10 fjernes Direktion: John Frederik Siegstad (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oasevej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 6, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-15 tilføjes Bestyrelse: Eyvind Sigurður Jónsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-06-25 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 539.428,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 6, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 197, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-21 tilføjes Hjemmeside: www.attavik.com (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-31 tilføjes Binavne: Attavik IP A/S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 197, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 197, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 537.078,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-08-21 tilføjes Vedtægter: 2018-08-21 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-07-24 tilføjes Legale ejere: Attavik Holding ApS, George Stepancich, John Frederik Siegstad (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-23 fjernes Legale ejere: Attavik Holding ApS (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-06-05 tilføjes Bestyrelse: John Frederik Siegstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2018-06-05 fjernes Bestyrelse: Ivalu Naja Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 516.050,00 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-06-05 tilføjes Vedtægter: 2018-06-05 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 513.900,00 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 197, 3. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-08-29 tilføjes Bestyrelse: Ivalu Naja Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: John Frederik Siegstad (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, salg og licensiering af mobilteknologi og hermed forbundet virksomhed, samt at eje kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-29 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Hovedbranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: attavik@outlook.com (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Legale ejere: Attavik Holding ApS (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-08-29 tilføjes Navne: Attavik A/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jeanne Naja Holm, Poul Jørgen Holm (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2017-08-29 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2017-08-29 tilføjes Stiftere: Attavik Holding ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)