Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-05 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker, Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 tilføjes Vedtægter: 2018-05-03 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Binavne: Salon Carmel ApS, Restaurant Carmel ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-02-26 tilføjes Binavne: Hotel Carmel ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 tilføjes Vedtægter: 2018-02-26 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 3, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Binavne: Huset Carmel ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Direktion: Jørn Tækker (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive hotel og restauration. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Legale ejere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Navne: HusetCarmel ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Stiftere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)