Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Otterup Autolak ApS. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2018-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Odense Autolak ApS. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 fjernes Revisor: DANREVI SØNDERSØ, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørkebyvej 10, 5450 Otterup (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Direktion: Kim Schøner (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-08 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Legale ejere: Kim Schøner (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Navne: Schöner Holding ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Reelle ejere: Kim Schøner (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-09-08 tilføjes Revisor: DANREVI SØNDERSØ, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-09-08 tilføjes Stiftere: Kim Schøner (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Vedtægter: 2017-09-08 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-08)