Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Revisor | Bestyrelse | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Sune Ingemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-14 tilføjes Direktion: Sune Ingemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-14 fjernes Direktion: Henrik Skak Bender (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Stine Seneberg (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 tilføjes Direktion: Henrik Skak Bender (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-02-18 fjernes Direktion: Rasmus Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-12-20 fjernes Direktion: Peter Franks (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Direktion: Peter Franks (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Steen Sønderby (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle IT Grunden i Ørestaden samt helt eller delvist at frasælge og udleje ejendommen samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-16 tilføjes Navne: NSF II Umeus IT Grunden ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 fjernes Navne: Amager Fælledvej ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, ejendomsudvikling samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Direktion: Steen Sønderby (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-11-22 fjernes Direktion: Tomas Jandorf (direktør) (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Legale ejere: NSF II Umeus IT Grunden Holding ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 fjernes Legale ejere: TETRIIS A/S (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 tilføjes Vedtægter: 2017-11-22 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-22 fjernes Bestyrelse: Tomas Jandorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 fjernes Reelle ejere: Rasmus Friis Jørgensen, Tomas Jandorf, Søren Stensdal (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Tomas Jandorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Tomas Jandorf (direktør) (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive entreprenørvirksomhed, ejendomsudvikling og anden virksomhed med fast ejendom. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: TETRIIS A/S (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Navne: Amager Fælledvej ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Friis Jørgensen, Tomas Jandorf, Søren Stensdal (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Stiftere: TETRIIS A/S (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-07)