Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 3, 2., 1459 København K (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: GoEmployee ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: GoEmployee IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 60, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 60, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-09-07 tilføjes Direktion: Kristoffer Windall Juhl (direktør) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og drifte softwareløsninger til virksomheder. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kris@heapsapp.com (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Legale ejere: Heaps App ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Navne: GoEmployee IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-09-07 tilføjes Reelle ejere: Frederik Bjerager Christiansen, Kristoffer Windall Juhl, Niels Hangaard, Jens Grud Nielsen, Kim Hemsø Rasmussen (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Stiftere: Heaps App ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-07)