Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2017-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Odin Group A/S. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2021-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skivevej 76, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 39, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 tilføjes Vedtægter: 2017-09-08 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 39, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-09-07 tilføjes Direktion: Benny Tolstrup (direktør) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder samt øvrig investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Legale ejere: MC HOLDING, VIBORG ApS, VIBORG BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS, AR INVEST ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Navne: Co. & Co. ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Reelle ejere: Per Henriksen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Stiftere: VIBORG BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-07)