Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: MM1000 ApS. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortunparken 40, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Direktion: Hans Maasbøl (direktør) (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Legale ejere: Hans Maasbøl (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2017-09-07 tilføjes Navne: HMV Holding ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Reelle ejere: Hans Maasbøl (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Stiftere: Hans Maasbøl (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-07)