Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 4., 1260 København K (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 4, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 4, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 3, 1300 København K (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 3, 1300 København K (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 3, 1300 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 3, 1300 København K (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 43, kl. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kbn@pipeline.dk (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Bestyrelse: Andreas Høyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Bestyrelse: David Nikolaj Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Direktion: Kresten Bo Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Direktion: David Nikolaj Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 43, kl. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 17, 2., 1450 København K (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-24 tilføjes Bestyrelse: Kresten Bo Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-24 fjernes Bestyrelse: Jakob Holm West (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 17, 2., 1450 København K (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 3., 1358 København K (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2018-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-09-06 tilføjes Bestyrelse: Jakob Holm West (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-09-06 tilføjes Direktion: David Nikolaj Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2017-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og renovering af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-06 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Legale ejere: Vega Investment ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Navne: Vega Properties A/S (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Reelle ejere: Sander Lylloff (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Stiftere: Vega Investment ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Vedtægter: 2017-09-06 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-06)