Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsparken 24, 2. 22., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-06 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Kontaktoplysninger: margheritaspizzaoggrill@hotmail.com (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Legale ejere: Berivan Cengiz (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Navne: Margherita´s Pizza og Grill IVS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Reelle ejere: Berivan Cengiz (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Stiftere: Berivan Cengiz (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-11-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-10-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-06 Statstidende Dekret
Den 2019-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-22 fjernes Direktion: Berivan Cengiz (direktør) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-02-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at rengører i virksomhederne. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-02-26 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-02-25 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: margheritaspizzaoggrill@hotmail.com (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegårdsparken 24, 2. 22., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystoftevej 52, st., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Hanne Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Hanne Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Larsen, Berivan Cengiz (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: Hanne Larsen (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Larsen, Berivan Cengiz (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-01 fjernes Reelle ejere: Hanne Larsen (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-01-31 fjernes Direktion: Berivan Cengiz (direktør) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Berivan Cengiz (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystoftevej 52, st., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-09-06 tilføjes Direktion: Berivan Cengiz (direktør) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-09-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive pizzeriavirksomhed samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-06 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Legale ejere: Berivan Cengiz (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-09-06 tilføjes Navne: Margherita´s Pizza og Grill IVS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Stiftere: Berivan Cengiz (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-09-06 tilføjes Vedtægter: 2017-09-06 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)