Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-01-16 fjernes Revisor: HH af 26/10 2023 Esbjerg ApS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 tilføjes Revisor: HH af 26/10 2023 Esbjerg ApS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 tilføjes Direktion: Jonas Møller Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-14 fjernes Direktion: Halfdan Møller Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Direktion: Halfdan Møller Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-10-30 fjernes Direktion: Jonas Møller Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-02 tilføjes Direktion: Jonas Møller Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-02 fjernes Direktion: Halfdan Møller Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-10-02 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-01 tilføjes Legale ejere: J. M. Kristensen Invest ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-08-01 fjernes Legale ejere: ApS AF 1949 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Møller Kristensen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-08-01 fjernes Reelle ejere: Kirsten Kristensen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-15 tilføjes Binavne: DKW ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 tilføjes Vedtægter: 2018-03-15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 1, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindelunden 79, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: hmk@foodpos.dk (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindelunden 79, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Direktion: Halfdan Møller Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2017-09-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive mandskabsudlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-06 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Hjemmeside: dkworkers.dk (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hmk@foodpos.dk (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Legale ejere: ApS AF 1949 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-09-06 tilføjes Navne: DK Workers ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Kristensen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2017-09-06 tilføjes Stiftere: ApS AF 1949 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Vedtægter: 2017-09-06 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-06)