Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 6, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Binavne: MindingMind ApS, MindinLife ApS, Lifemade.dk ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-28 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: rikke@lykkely.com (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Legale ejere: CASPER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Navne: LifeinMind ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Reelle ejere: Casper Paaske Svendsen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Stiftere: CASPER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-05-06 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-04-20 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 Statstidende Dekret
Den 2020-06-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Casper Paaske Svendsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-05-31 tilføjes Direktion: Casper Paaske Svendsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Rikke Skovgaard Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 6, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Åvej 62, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: rikke@lykkely.com (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-04-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åvej 62, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-08-28 tilføjes Binavne: MindingMind ApS, MindinLife ApS, Lifemade.dk ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Direktion: Rikke Skovgaard Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-08-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-28 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Legale ejere: CASPER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Navne: LifeinMind ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Reelle ejere: Casper Paaske Svendsen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Stiftere: CASPER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-08-28 tilføjes Vedtægter: 2017-08-28 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)