Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Legale ejere: Wu Kong ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 fjernes Legale ejere: Tianyun Cao (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Legale ejere: Wu Kong ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 tilføjes Reelle ejere: Wang Tah Mak (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 fjernes Reelle ejere: Tianyun Cao (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Reelle ejere: Wang Tah Mak (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-07-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 fjernes Direktion: Yong Xing Xia (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-31 tilføjes Legale ejere: Tianyun Cao (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2020-10-31 fjernes Legale ejere: Sufang Wang, Min-Mai Holding IVS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-31 tilføjes Reelle ejere: Wang Tah Mak, Tianyun Cao (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2020-10-31 fjernes Reelle ejere: Sufang Wang, Min Hong Mai (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-30 fjernes Reelle ejere: Wang Tah Mak (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Min-Mai Holding IVS, Wu Kong ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-04-08 fjernes Legale ejere: Wang Tah Mak (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Reelle ejere: Wang Tah Mak, Min Hong Mai (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-04-07 fjernes Reelle ejere: Wang Tah Mak (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Wang Tah Mak, Sufang Wang (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-04-01 fjernes Legale ejere: Yong Xing Xia (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Wang Tah Mak, Sufang Wang (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-04-01 fjernes Reelle ejere: Yong Xing Xia (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-31 fjernes Legale ejere: Wang Tah Mak (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-03-31 fjernes Reelle ejere: Wang Tah Mak (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 19, 1450 København K (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: Yong Xing Xia (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2017-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurantionvirksomhed herunder cafe og catering samt enhver beskæftigelse med tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-29 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Legale ejere: Wang Tah Mak, Yong Xing Xia (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-08-29 tilføjes Navne: Taste of Fortune ApS (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Reelle ejere: Wang Tah Mak, Yong Xing Xia (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Stiftere: Yong Xing Xia, Wang Tah Mak (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-05)