Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Bødker Christiansen | 05.07.2023 | 16.07.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Ahmed Benmbarek | 14.11.2022 | 05.07.2023 | 100,00% | 100,00 % |
A. Service Holding ApS (CVR 38904825) | 04.09.2017 | 14.11.2022 | 100,00% | 100,00 % |