Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 3, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Bestyrelse: Mads Maul Jensby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Binavne: Incover.no ApS, Incover.dk ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Mads Maul Jensby (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-04 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Legale ejere: MAULUND A/S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Navne: Trendcover.dk ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Reelle ejere: Mads Maul Jensby, Bjarke Mailund Thomsen (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Stiftere: MAULUND A/S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Ejby Bjørnvig (formand) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-06-05 fjernes Bestyrelse: Thomas Schioldan Sørensen (formand) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-01-02 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 tilføjes Binavne: Incover.no ApS, Incover.dk ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 3, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Bestyrelse: Thomas Schioldan Sørensen (formand) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2017-09-04 tilføjes Direktion: Mads Maul Jensby (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-04 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Legale ejere: MAULUND A/S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Navne: Trendcover.dk ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Reelle ejere: Mads Maul Jensby, Bjarke Mailund Thomsen (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2017-09-04 tilføjes Stiftere: MAULUND A/S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)