Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Ryberg | 30.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Hjelm Christensen | 19.05.2020 | 30.05.2022 | adm. dir |
Thomas Hansen | 18.08.2017 | 30.04.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Jespersen | 18.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Skov-Petersen | 18.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Topholm Jepsen | 18.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Gram Nielsen | 18.08.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Danvig Lildal | 18.08.2017 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |